6.3. GESTÃO DE PESSOAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.3.2. Quadro de Servidores | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.3.2.2. Inativos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matrícula | Nome | Cargo Efetivo | Nomeação | Aposentadoria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ato/Portaria nº | Data da publicação | Ato/Portaria nº | Data da publicação | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(a) | (b) | (c) | (d) | (e) | (f) | (g) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15980 | FRANCISCO CARLOS BORGES LEAL | TECNICO MINISTERIAL | Contrat. Ind. Trab. s/n° | 23/04/1984 | ATO PGJ N° 1156 | 14/12/2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4341 | CERES CRONEMBERGER SOBRAL FRANCO | TECNICO MINISTERIAL | Contrat. Ind. Trab. s/n° | 01/07/1975 | ATO PGJ N° 1152 | 13/12/2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15944 | REGINA HELENA PASSOS DE CARVALHO | TECNICO MINISTERIAL | Contrat. Ind. Trab. s/n° | 11/04/1983 | ATO PGJ N° 1153 | 13/12/2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16182 | PAULO BARBOSA MATOS | AUXILIAR MINISTERIAL | OFÍCIO Nº 186 | 30/04/1996 | ATO PGJ N° 1117 | 07/12/2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17085 | AURELINDA PIRES MAGALHAES | AUXILIAR MINISTERIAL | N/C | N/C | ATO PGJ N° 034 | 05/06/1998 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17127 | EURENICE PORTELA | TECNICO MINISTERIAL | Contrat. Ind. Trab. s/n° | 01/10/1975 | ATO PGJ N° 959 | 13/11/2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17079 | MARIA RITA RODRIGUES | ANALISTA MINISTERIAL | N/C | N/C | ATO PGJ N° 489 | 10/10/2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17081 | MARISTELA DIAS LEITE | TECNICO MINISTERIAL | N/C | N/C | ATO PGJ N° 013 | 29/01/2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17031 | ODINEA MARIA VINHAES CASTELO BRANCO | TECNICO MINISTERIAL | N/C | N/C | PORT. N° 033 | 04/05/2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17128 | OSMARINA BARROS MIRANDA DE CARVALHO | TECNICO MINISTERIAL | Contrat. Ind. Trab. s/n° | 15/08/1977 | ATO PGJ N° 961 | 25/11/2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17126 | PATRICIA BARBOSA GUIMARÃES | ANALISTA MINISTERIAL | Contrat. Ind. Trab. s/n° | 13/05/1985 | ATO PGJ Nº 960 | 13/11/2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17083 | THEREZA DE JESUS RUTH BASTOS SOUZA | TECNICO MINISTERIAL | N/C | N/C | ATO PGJ N° 010 | 16/03/2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonte da Informação: Coordenadoria de Recursos Humanos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data da última Atualização: 31/01/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||