6.3. GESTÃO DE PESSOAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.3.2. Quadro de Servidores | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.3.2.2. Inativos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matrícula | Nome | Cargo Efetivo | Nomeação | Aposentadoria | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ato/Portaria nº | Data da publicação | Ato/Portaria nº | Data da publicação | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(a) | (b) | (c) | (d) | (e) | (f) | (g) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4434 | MARIA DAS GRACAS DE MEDEIROS RIOS | TECNICO MINISTERIAL | Contrat. Ind. Trab. s/n° | 01/07/1975 | ATO PGJ Nº 1285 | 16/03/2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15980 | FRANCISCO CARLOS BORGES LEAL | TECNICO MINISTERIAL | Contrat. Ind. Trab. s/n° | 23/04/1984 | ATO PGJ N° 1156 | 14/12/2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4341 | CERES CRONEMBERGER SOBRAL FRANCO | TECNICO MINISTERIAL | Contrat. Ind. Trab. s/n° | 01/07/1975 | ATO PGJ N° 1152 | 13/12/2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15944 | REGINA HELENA PASSOS DE CARVALHO | TECNICO MINISTERIAL | Contrat. Ind. Trab. s/n° | 11/04/1983 | ATO PGJ N° 1153 | 13/12/2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16182 | PAULO BARBOSA MATOS | AUXILIAR MINISTERIAL | OFÍCIO Nº 186 | 30/04/1996 | ATO PGJ N° 1117 | 07/12/2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17065 | AURELINDA PIRES MAGALHAES | AUXILIAR MINISTERIAL | N/C | N/C | ATO PGJ N° 049 | 28/08/1998 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17127 | EURENICE PORTELA | TECNICO MINISTERIAL | Contrat. Ind. Trab. s/n° | 01/10/1975 | ATO PGJ N° 959 | 13/11/2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17112 | MARIA RITA RODRIGUES | ANALISTA MINISTERIAL | N/C | N/C | ATO PGJ N° 489 | 10/10/2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17088 | MARISTELA DIAS LEITE | TECNICO MINISTERIAL | N/C | N/C | ATO PGJ N° 013 | 29/01/2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17092 | ODINEA MARIA VINHAES CASTELO BRANCO | TECNICO MINISTERIAL | N/C | N/C | PORT. N° 33 | 04/05/2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17128 | OSMARINA BARROS MIRANDA DE CARVALHO | TECNICO MINISTERIAL | Contrat. Ind. Trab. s/n° | 15/08/1977 | ATO PGJ N° 961 | 25/11/2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17126 | PATRICIA BARBOSA GUIMARÃES | ANALISTA MINISTERIAL | Contrat. Ind. Trab. s/n° | 13/05/1985 | ATO PGJ Nº 960 | 13/11/2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17091 | THEREZA DE JESUS RUTH BASTOS SOUZA | TECNICO MINISTERIAL | N/C | N/C | ATO PGJ N° 010 | 20/03/2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonte da Informação: Coordenadoria de Recursos Humanos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data da última Atualização: 31/08/2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||